Kontaktinformasjon
E-post:
SALVESEN, Ragnar Leer, 1973.
Innlemmet i Den katolske kirkes fulle fellesskap 6. desember 1996.
Begynte studiene som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme i Allen Hall høsten 2000. Tok der Pont. Dip. Phil. og STB, dessuten MA i Pastoral Teologi ved Heythrop College, University of London.
- August 2002 – august 2004
- Leder for PSP
- 1. september 2003 – 31. august 2004
- Ettårig menighetspraksis i St. Svithun menighet i Stavanger
- 2. april 2005
- Diakonviet av biskop Gerhard Schwenzer i St. Olav domkirke i Oslo.
- 24. juni 2006
- Presteviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo.
- 26. november 2006 – 1. februar 2009
- Kapellan i St. Olav menighet i Oslo
- 1. februar 2009 – 15. oktober 2013
- Sogneadministrator i St. Torfinn menighet, Hamar
- 7. oktober 2010 – 2014
- Medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
- 16. oktober 2013 – (innsatt 3. november 2013) – 1. september 2020
- Sogneprest i Vår Frue kirke, Porsgrunn
- Se et bildegalleri fra innsettelsen
- 1. oktober 2014 – 31. desember 2014
- Konstituert sogneadministrator i St. Frans menighet, Larvik
- 1. september 2020 –
- Sogneprest i St. Hallvard menighet i Oslo
- 1. januar 2023 –
- Medlem av Oslo katolske bispedømmes kommisjon for det permanente diakonat
- 1. januar 2023 –
- Medlem av Oslo katolske bispedømmes kirkekunstkommisjon