BOWITZ, Rolf Kolbjørn Pahle, født 1950 i Bergen, bispedømmet Oslo, presteviet 29. november 1986 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.
- Desember 1986 – august 1987
- Kapellan i St. Olav Domkirke, Oslo
- September 1987 – 1. september 1991
- Kapellan i St. Paul, Bergen (og i en periode vikar for norddelen av Haugesund menighet, inntil mai 1990)
- 1. september 1991 – 1. september 1993
- Medlem av pastoralteamet for St. Paul menighet, Bergen
- 1. september 1993 – september 1994
- Kapellan i St. Paul, Bergen
- 1. oktober 1994 – 10. august 1996
- Ungdomsprest (UNKF, deltid)
- 1. oktober 1994 – 10. august 1996
- Kapellan i St. Olav domkirke, Oslo (deltid)
- 1. september 1996 – 1. september 1997
- Medlem av pastoralteamet for St. Svithun menighet, Stavanger
- 1. januar 1997 – 11. mai 1997
- Medansvarlig for søndre del av menigheten i Haugesund (pastoralteamets ansvar)
- 11. mai 1997 – 1. oktober 1998
- Sogneadministrator for Haugesund (med unntak av nordre del, som ble betjent fra Bergen)
- 11. mai 1997 – 7. oktober 2012
- Sogneprest for St. Svithun menighet, Stavanger
- 8. oktober 2007 – 18. oktober 2012
- Medlem av Presterådet i Oslo katolske bispedømme