Kontaktinformasjon
E-post:
Sr. Maria Thomas (Schniederberend) av Kristi Legeme og Blod O.P., opprinnelig fra Tyskland. Hun inntrådte på Lunden Kloster i Oslo august 1986 etter å ha kommet i kontakt med klosteret via Ansgarwerk i Osnabrück, og avla sine første løfter i 1989.
Sr. Maria Thomas var fra 1994 av og i 10 år medlem av den internasjonale kommisjonen for monialene (ofte kalt "kontemplative søstre") i dominikanerordenen, noe som har medført kontakter med mange klostre i Europa.
Kasserer i Sekretariatet for Kvinnelige Ordenssamfunn i Norge (SKON).
- 1992 - 2001, april 2007 –
- Syndica (økonom) for Lunden kloster
- 19. mars 2001 – 19. mars 2004 samt 29. mars 2004 – 29. mars 2007 samt 12. april 2016 – 8. april 2019
- Priorinne ved Lunden kloster
- 12. april 2016 – 13. oktober 2018
- Leder for Søsterrådet
- 13. oktober 2018 –
- Medlem av Søsterrådets Arbeidsutvalg