Kontaktinformasjon
E-post:
NEVE, Jo S.M.. Født 1938 i Hulst, bispedømmet Breda i Nederland. Avla første løfter 12. september 1959 i Glanerbrug i Nederland og de evige løfter 12. september 1962 i Livelde i Nederland. Diakonviet 19. desember 1964 i Lievelde, og presteviet den 13. mars 1965 i Hulst av biskop Theodorus Gerardus Antonius Hendriksen, hjelpebiskop av Utrecht.
Kom til Norge i april 1969.
- 1. september 1969 – 1. september 1970
- Kapellan i St. Paul, Bergen
- 1. september 1970 – 27. august 1978
- Kapellan i St. Olav, Oslo
- 27. august 1978 – 1. oktober 1980
- Konstituert sogneprest i St. Olav, Oslo
- 1. oktober 1980 – 15. september 2013
- Sogneprest i Mariakirkens menighet, Asker og Bærum (Stabekk)
- Høst 1981 – juni 1982
- Sabbatsår i Toronto, Canada
- 1. oktober 2007, gjenutnevnt 25. januar 2013 – april 2017
- Medlem av Oslo katolske bispedømmes økumeniske kommisjon
- 13. mars 2015
- 50-års prestejubileum