Kontaktinformasjon
E-post:
LAM CONG LUONG, Joseph, født 1963 i Saigon (Vietnam). Kom til Norge i september 1980. Diakonviet 28. august 1993 i Oslo, presteviet 20. august 1994 i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.
- Høsten 1994 – 12. mai 2000
- Kapellan i St. Paul menighet i Bergen
- 12. mai 2000 – 25. september 2001
- Sogneadministrator i St. Olav menighet i Tønsberg
- 12. mai 2000 – 1. august 2009
- Sogneprest i St. Frans menighet i Larvik
- 1. august 2009 – 1. september 2015
- Sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund
- 7. oktober 2010 –
- Varamedlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme
- Høsten 2015 – 1. september 2016
- Studiepermisjon (Canada, USA, Vatikanet, England, Tyskland)
- 1. september 2016 – 1. september 2020
- Sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund
- 1. september 2020 –
- Sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn
- 1. september 2020 –
- Ansvarlig for den vietnamesiske sjelesorg på Notodden